Stellvertretungsliste SPD |
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 18.10.2017 | 31.10.2020 | von 18.10.2017 bis 31.10.2020 | Sachkundiger Bürger - SPD - | Sachkundiger Bürger - SPD - |
Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Ausschuss für Schule und Gebäudewirtschaft | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Planungsausschuss | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 10.11.2020 | 22.02.2022 | von 10.11.2020 bis 22.02.2022 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Wahlausschuss | SPD | SPD Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Ausschuss für die Konversion des Zanders-Geländes | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 22.02.2022 | | von 22.02.2022 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Ausschuss für Mobilität und Verkehrsflächen | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 22.02.2022 | | von 22.02.2022 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
SPD |
Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW | SPD | SPD Ausschussmitglied - SPD - | Ausschussmitglied - SPD - | 21.05.2019 | 31.10.2020 | von 21.05.2019 bis 31.10.2020 | sachkundiger Bürger - SPD - | sachkundiger Bürger - SPD - |
Ausschuss für den Stadthausneubau | SPD | SPD Stellv. Vorsitzende(r) | Stellv. Vorsitzende(r) | 10.11.2020 | 28.03.2023 | von 10.11.2020 bis 28.03.2023 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Ausschuss für strategische Stadtentwicklung und Mobilität | SPD | SPD Ausschussmitglied - SPD - | Ausschussmitglied - SPD - | 10.11.2020 | 22.02.2022 | von 10.11.2020 bis 22.02.2022 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Hauptausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied - SPD - | Ausschussmitglied - SPD - | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied - SPD - | Ausschussmitglied - SPD - | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied - SPD - | Ausschussmitglied - SPD - | 22.02.2022 | | von 22.02.2022 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
SPD-Fraktion |
Rat der Stadt Bergisch Gladbach | SPD | SPD Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
|
Verwaltungsrat des Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach - AöR | SPD | SPD Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 01.03.2022 | 31.12.2022 | von 01.03.2022 bis 31.12.2022 | |